DE VRIES ELIAS SEBASTIAAN
Informe ejecutivo de DE VRIES ELIAS SEBASTIAAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE VRIES ELIAS SEBASTIAAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBR PROPERTY PARTNERS SL | Administrador Unico | 20/06/2024 | |
DRIVEN DUTCHES SL | Administrador Solidario | 28/03/2022 | |
EXCITHINGS SL | Administrador Mancomunado | 05/10/2015 |
VINCULACIONES DE DE VRIES ELIAS SEBASTIAAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VRIES ELIAS SEBASTIAAN
Empresa: BBR PROPERTY PARTNERS SL
Administrador Unico
- De Vries Elias Sebastiaan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219153, I/A 1 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-46
Empresa: GLOBAL VENDOR GROUP SL
Apoderado Solidario
- Beekhuizen Bart Cornelis
- De Vries Elias Sebastiaan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11196, L 8474, F 169, S 8, H V 205187, I/A 3 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-46
Empresa: DRIVEN DUTCHES SL
Administrador Solidario
- De Vries Elias Sebastiaan
- Oudemans Rosalie Petra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11151, L 8429, F 64, S 8, H V 203730, I/A 1 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-46
Empresa: EXCITHINGS SL
Administrador Mancomunado
- De Vries Elias Sebastiaan
- Oudemans Rosalie Petra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10015, L 7297, F 121, S 8, H V 167132, I/A 1 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-46
Información de DE VRIES ELIAS SEBASTIAAN
Mostramos los datos de DE VRIES ELIAS SEBASTIAAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VRIES ELIAS SEBASTIAAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos