DE VILLOTA DE FRUTOS MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de DE VILLOTA DE FRUTOS MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE VILLOTA DE FRUTOS MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EWATTIO SL | Administrador Unico | 25/02/2022 | |
EWATTIO SL | Socio Unico | 25/02/2022 | |
CEGADRONE SL | Apoderado | 07/04/2016 | |
CEGADRONE SL | Administrador Mancomunado | 06/04/2016 | |
SIGMAR FINANCE SL | Socio Unico | 19/09/2013 | |
SIGMAR FINANCE SL | Administrador Unico | 19/09/2013 |
VINCULACIONES DE DE VILLOTA DE FRUTOS MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VILLOTA DE FRUTOS MIGUEL ANGEL
Empresa: EWATTIO SL
Administrador Unico
- De Villota De Frutos Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43175 , F 11, S 8, H M 762902, I/A 1 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: EWATTIO SL
Socio Único
- De Villota De Frutos Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43175 , F 11, S 8, H M 762902, I/A 1 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: CEGADRONE SL
Apoderado
- De Villota De Frutos Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34607 , F 33, S 8, H M 622597, I/A 2 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
Empresa: CEGADRONE SL
Administrador Mancomunado
- De Frutos Gomez Juan Carlos
- De Villota De Frutos Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34607 , F 30, S 8, H M 622597, I/A 1 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-28
Empresa: SIGMAR FINANCE SL
Administrador Unico
- De Villota De Frutos Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 197 , F 192, S 8, H SG 4375, I/A 4 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-40
Empresa: SIGMAR FINANCE SL
Nuevo Socio Único
- De Villota De Frutos Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 197 , F 192, S 8, H SG 4375, I/A 4 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-40
Empresa: NIINWAGEN SL
Liquidador
Liquidador Mancomunado
- Calvo Tomero Fernando
- De Villota De Frutos Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29288 , F 12, S 8, H M 527202, I/A 2 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-28
Empresa: NIINWAGEN SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Tomero Fernando
- De Villota De Frutos Miguel Angel
- Millan Montilla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29288 , F 12, S 8, H M 527202, I/A 2 (12/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-28
Empresa: NIINWAGEN SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Tomero Fernando
- De Villota De Frutos Miguel Angel
- Millan Montilla Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29288 , F 10, S 8, H M 527202, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Información de DE VILLOTA DE FRUTOS MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de DE VILLOTA DE FRUTOS MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VILLOTA DE FRUTOS MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos