DE VILLEGAS VILLAR RAMON
Informe ejecutivo de DE VILLEGAS VILLAR RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE VILLEGAS VILLAR RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA GERIATRICA LA INMACULADA SL | Consejero | 06/11/2017 | 06/11/2017 |
FEPAGA SA | Consejero | 08/08/2011 | 21/10/2016 |
CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SCC | Mie.Cons.Rec | 06/09/2012 | 16/03/2015 |
CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SCC | Mie.Com.EjCR | 17/10/2012 | 16/03/2015 |
CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SCC | Mie.Com.EjCR | 22/05/2012 | 27/08/2012 |
CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SCC | Mie.Cons.Rec | 22/05/2012 | 27/08/2012 |
CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SCC | Mie.Cons.Rec | 28/03/2012 | |
CAJA RURAL DE JAEN BARCELONA Y MADRID SCC | Mie.Com.EjCR | 28/03/2012 |
VINCULACIONES DE DE VILLEGAS VILLAR RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VILLEGAS VILLAR RAMON
Empresa: CLINICA GERIATRICA LA INMACULADA SL
Consejero
- Acisclo Medina Enrique
- De Villegas Villar Ramon
- Garcia-lomas Hernandez Jose Luis
- Pousibet Sanfeliu Hipolito
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 91, S 8, H J 14961, I/A 9 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-23
Empresa: CLINICA GERIATRICA LA INMACULADA SL
Consejero Delegado
Consejero
Letrado Asesor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 91, S 8, H J 14961, I/A 8 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-23
Empresa: CLINICA GERIATRICA LA INMACULADA SL
Consejero Delegado
Consejero
Letrado Asesor
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 91, S 8, H J 14961, I/A 8 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-23
Empresa: FEPAGA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 33, S 8, H J 1045, I/A 18 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-206-23
Mie.Com.EjCR
- De Villegas Villar Ramon
Mie.Cons.Rec
- De Villegas Villar Ramon
Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 84, S 8, H J 2395, I/A 330 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-23
Mie.Com.EjCR
Pte.Com.EjCR
Sec.Com.EjCR
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 62, S 8, H J 2395, I/A 210 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-23
Interventor Suplente
Interventor
Mie.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 60, S 8, H J 2395, I/A 208 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-23
Interventor Suplente
Interventor
Mie.Com.EjCR
- De Villegas Villar Ramon
- Lopez-crespo Delgado Luis
- Nova Rey Angel
Mie.Cons.Rec
Suplente
Vicepresidente Consejo Rector
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 316 , F 68, S 8, H J 2395, I/A 153 A (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-23
Mie.Com.EjCR
Mie.Cons.Rec
- De Villegas Villar Ramon
- Guillen Gea Lucas
Pte.Com.EjCR
Sec.Com.EjCR
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 58, S 8, H J 2395, I/A 203 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-23
Mie.Com.EjCR
- De Villegas Villar Ramon
- Garcia-lomas Hernandez Jose Luis
- Lopez-crespo Delgado Luis
- Molina Molina Francisco
- Nova Rey Angel
Pte.Com.EjCR
Sec.Com.EjCR
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 58, S 8, H J 2395, I/A 203 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-23
VER MAS ACTOS
Información de DE VILLEGAS VILLAR RAMON
Mostramos los datos de DE VILLEGAS VILLAR RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VILLEGAS VILLAR RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos