DE VILLANUEVA IRIBAS IGNACIO
Informe ejecutivo de DE VILLANUEVA IRIBAS IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE VILLANUEVA IRIBAS IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARTAMENTOS TURISTICOS GRUPO ECO SL | Administrador Unico | 13/12/2018 | |
VILLAVANCO RESIDENCIAL SL | Liquidador Mancomunado | 19/05/2017 | |
VIAJES ECO SA | Administrador Unico | 26/10/2012 |
VINCULACIONES DE DE VILLANUEVA IRIBAS IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VILLANUEVA IRIBAS IGNACIO
Empresa: BRAVO TANGO SL
Administrador Solidario
- De Villanueva Iribas Ignacio
- Villanueva Iribas Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7960 , F 189, S 8, H M 128595, I/A 4 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: VIAJES ECO SA
Administrador Unico
- De Villanueva Iribas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23008 , F 201, S 8, H M 2193, I/A 11 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-28
Empresa: APARTAMENTOS TURISTICOS GRUPO ECO SL
Administrador Unico
- De Villanueva Iribas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36377 , F 114, S 8, H M 653545, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Empresa: APARTAMENTOS TURISTICOS GRUPO ECO SL
Administrador Solidario
- De Villanueva Iribas Ignacio
- De Villanueva Nieto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36377 , F 114, S 8, H M 653545, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Empresa: APARTAMENTOS TURISTICOS GRUPO ECO SL
Administrador Solidario
- De Villanueva Iribas Ignacio
- De Villanueva Nieto Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36377 , F 112, S 8, H M 653545, I/A 1 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Empresa: VILLAVANCO RESIDENCIAL SL
Liquidador Mancomunado
- AVANCO SA DE GESTION INMOBILIARIA
- De Villanueva Iribas Ignacio
- De Villanueva Iribas Tomas
- Ibañez Solano Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1151 , F 107, S 8, H NA 23070, I/A 6 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-31
Empresa: VILLAVANCO RESIDENCIAL SL
Consejero
- AVANCO SA DE GESTION INMOBILIARIA
- De Villanueva Iribas Ignacio
- De Villanueva Iribas Jose
- Ibañez Solano Jesus Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- De Villanueva Iribas Ignacio
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1151 , F 107, S 8, H NA 23070, I/A 6 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-31
Empresa: VIAJES ECO SA
Administrador Unico
- De Villanueva Iribas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23008 , F 200, S 8, H M 2193, I/A 9 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: VIAJES ECO SA
Administrador Unico
- De Villanueva Iribas Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23008 , F 200, S 8, H M 2193, I/A 8 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28
Información de DE VILLANUEVA IRIBAS IGNACIO
Mostramos los datos de DE VILLANUEVA IRIBAS IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VILLANUEVA IRIBAS IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos