DE VILLA MOLINA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de DE VILLA MOLINA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE VILLA MOLINA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METODO TODO ES POSIBLE SL | Administrador Solidario | 24/10/2023 | |
MARIA DEL MAR DE VILLA SLP | Soc.Prof. | 29/07/2020 | |
MARIA DEL MAR DE VILLA SLP | Administrador Unico | 29/07/2020 |
VINCULACIONES DE DE VILLA MOLINA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VILLA MOLINA MARIA DEL MAR
Empresa: METODO TODO ES POSIBLE SL
Administrador Solidario
- De Villa Molina Maria Del Mar
- Ferrandez Illan Gema
- Perez Santiago Luis
- Pueyo Berges Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4685 , F 109, S 8, H Z 73004, I/A 1 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-50
Empresa: MARIA DEL MAR DE VILLA SLP
Administrador Unico
- De Villa Molina Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25694 , F 141, S 8, H M 463120, I/A 2 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Empresa: MARIA DEL MAR DE VILLA SLP
Soc.Prof.
- De Villa Molina Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25694 , F 141, S 8, H M 463120, I/A 2 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-28
Empresa: BLUE INTERACTIVE PROMOTIONS SL
Apoderado
- De Villa Molina Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27092 , F 35, S 8, H M 488131, I/A 5 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Empresa: BLUE INTERACTIVE PROMOTIONS SL
Apoderado
- De Villa Molina Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27092 , F 33, S 8, H M 488131, I/A 4 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Información de DE VILLA MOLINA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de DE VILLA MOLINA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VILLA MOLINA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos