DE VICENTE GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE
Informe ejecutivo de DE VICENTE GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE VICENTE GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUMI 3000 PROMOCIONES SL | Administrador Mancomunado | 11/10/2021 | |
RUMI 3000 PROMOCIONES SL | Apoderado Mancomunado | 20/03/2017 |
VINCULACIONES DE DE VICENTE GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VICENTE GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE
Empresa: TERRENAL INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
- De Vicente Gonzalez Antonio Enrique
- Gotuzzo Bellido Victor Hugo Martin
- Peralta Muñoz Alfonso
Consejero
- De Vicente Gonzalez Antonio Enrique
- Gotuzzo Bellido Victor Hugo Martin
- Peralta Muñoz Alfonso
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- De Vicente Gonzalez Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43737 , F 4, S 8, H M 771982, I/A 2 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Empresa: TERRENAL INVESTMENTS SL
Consejero Delegado
- De Vicente Gonzalez Antonio Enrique
- Gotuzzo Bellido Victor Hugo Martin
- Peralta Muñoz Alfonso
Consejero
- De Vicente Gonzalez Antonio Enrique
- Gotuzzo Bellido Victor Hugo Martin
- Peralta Muñoz Alfonso
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- De Vicente Gonzalez Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43737 , F 1, S 8, H M 771982, I/A 1 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: RUMI 3000 PROMOCIONES SL
Administrador Mancomunado
- De Vicente Gonzalez Antonio Enrique
- Santos Maza Matilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 632 , F 95, S 8, H GU 9711, I/A 8 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-19
Empresa: RUMI 3000 PROMOCIONES SL
Apoderado Mancomunado
- De Vicente Gonzalez Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597 , F 192, S 8, H GU 9711, I/A 4 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-19
Información de DE VICENTE GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE
Mostramos los datos de DE VICENTE GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VICENTE GONZALEZ ANTONIO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos