DE VEGA PALOMERO ALICIA MARIA
Informe ejecutivo de DE VEGA PALOMERO ALICIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE VEGA PALOMERO ALICIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALARES CONSULTORIA INTEGRADA SRL | Administrador Solidario | 31/10/2014 | |
INNOVACIONES AGRICOLAS RESFOR SL | Administrador Solidario | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE DE VEGA PALOMERO ALICIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VEGA PALOMERO ALICIA MARIA
Empresa: ALARES CONSULTORIA INTEGRADA SRL
Administrador Solidario
- Alejandre Fernandez Maria Remedios
- De Vega Palomero Alicia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 159, S 8, H SA 15159, I/A 2 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-37
Administrador Solidario
- De Vega Palomero Alicia Maria
- Vazquez Gonzalez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 197, S 8, H LE 19870, I/A A (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-24
Administrador Solidario
- De Vega Palomero Alicia Maria
- Vazquez Gonzalez Antonio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 196, S 8, H LE 19870, I/A 3 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-24
Consejero Delegado
Consejero
- De Vega Palomero Alicia Maria
- Rodriguez Castro-rial Edelio
- Vazquez Gonzalez Antonio Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 196, S 8, H LE 19870, I/A 3 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-24
Consejero Delegado
Consejero
- De Vega Palomero Alicia Maria
- Rodriguez Castro-rial Edelio
- Vazquez Gonzalez Antonio Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 194, S 8, H LE 19870, I/A 1 (07/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-24
Empresa: INNOVACIONES AGRICOLAS RESFOR SL
Administrador Solidario
- De Vega Palomero Alicia Maria
- Garcia Garcia Mario Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 393 , F 169, S 8, H SA 12851, I/A 1 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-37
Información de DE VEGA PALOMERO ALICIA MARIA
Mostramos los datos de DE VEGA PALOMERO ALICIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VEGA PALOMERO ALICIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos