DE VASCONCELOS VIEIRA ROSA MARIA
Informe ejecutivo de DE VASCONCELOS VIEIRA ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE VASCONCELOS VIEIRA ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORRELSA SA | Consejero | 25/09/2012 | |
TORRELSA SA | Apoderado | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE DE VASCONCELOS VIEIRA ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE VASCONCELOS VIEIRA ROSA MARIA
Empresa: TORRELSA SA
Consejero
- De Vasconcelos Vieira Maria Fernanda
- De Vasconcelos Vieira Rosa Maria
- Vasconcelos Vieira Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 935 , F 87, S 8, H L 11575, I/A 48 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-25
Empresa: TORRELSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Vasconcelos Vieira Maria Fernanda
- De Vasconcelos Vieira Rosa Maria
- Vasconcelos Vieira Jose Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933 , F 212, S 8, H L 11575, I/A 45 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-25
Empresa: TORRELSA SA
Consejero
- De Vasconcelos Vieira Maria Fernanda
- De Vasconcelos Vieira Rosa Maria
- Vasconcelos Vieira Jose Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 933 , F 180, S 8, H L 11575, I/A 40 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-25
Empresa: TORRELSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Vasconcelos Vieira Maria Fernanda
- De Vasconcelos Vieira Rosa Maria
- Vasconcelos Vieira Jose Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931 , F 221, S 8, H L 11575, I/A 36 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-25
Empresa: TORRELSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Vasconcelos Vieira Maria Fernanda
- De Vasconcelos Vieira Rosa Maria
- Vasconcelos Vieira Jose Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931 , F 221, S 8, H L 11575, I/A 36 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-25
Empresa: TORRELSA SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Vasconcelos Vieira Maria Fernanda
- De Vasconcelos Vieira Rosa Maria
- Vasconcelos Vieira Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 931 , F 220, S 8, H L 11575, I/A 33 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-25
Empresa: TORRELSA SA
Apoderado
- De Vasconcelos Vieira Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 192, S 8, H L 11575, I/A 32 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-25
Información de DE VASCONCELOS VIEIRA ROSA MARIA
Mostramos los datos de DE VASCONCELOS VIEIRA ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE VASCONCELOS VIEIRA ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos