DE TRINCHERIA POLO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DE TRINCHERIA POLO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE TRINCHERIA POLO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRININVEST SA | Consejero Delegado Solidario | 09/12/2019 | |
TRININVEST SA | Consejero | 09/12/2019 | |
TRININVEST SA | Consejero | 03/01/2014 | |
TRININVEST SA | Consejero Delegado | 03/01/2014 |
VINCULACIONES DE DE TRINCHERIA POLO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE TRINCHERIA POLO FRANCISCO JAVIER
Empresa: TRININVEST SA
Consejero Delegado Solidario
- De Trincheria Polo Francisco Javier
- INVERSIONS SIMAGUST SL
Consejero
- 18 R D'INVERSIONS SL
- De Trincheria Polo Francisco Javier
- IDEA FELIC D'INVERSIONS SL
- INVERSIONS SIMAGUST SL
- SUSETENTA SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41649 , F 164, S 8, H B 12643, I/A 31 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Empresa: SIMON CONNECT SL
Apoderado
- Aubert Capella Joaquin
- De Trincheria Polo Francisco Javier
- Simon Adroher Lluis Maria
- Vives Simon Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42880 , F 76, S 8, H B 181034, I/A 53 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
Empresa: TRININVEST SA
Consejero Delegado
- De Trincheria Polo Francisco Javier
- INVERSIONS SIMAGUST SL
Consejero
- 18 R D'INVERSIONS SL
- De Trincheria Polo Francisco Javier
- IDEA FELIC D'INVERSIONS SL
- INVERSIONS SIMAGUST SL
- SUSETENTA SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41649 , F 162, S 8, H B 12643, I/A 27 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-08
Empresa: TRININVEST SA
Consejero Delegado
- De Trincheria Polo Francisco Javier
- INVERSIONS SIMAGUST SL
Consejero
- 18 R D'INVERSIONS SL
- De Trincheria Polo Francisco Javier
- IDEA FELIC D'INVERSIONS SL
- INVERSIONS SIMAGUST SL
- SUSETENTA SL
Presidente
REPR.143 RRM
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41649 , F 162, S 8, H B 12643, I/A 27 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-08
Información de DE TRINCHERIA POLO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DE TRINCHERIA POLO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE TRINCHERIA POLO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos