DE TORRE SOLER GABRIEL EDUARDO
Informe ejecutivo de DE TORRE SOLER GABRIEL EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE TORRE SOLER GABRIEL EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOIES DE BAIX SL | Apoderado Solidario | 30/11/2020 | |
29 DENTISTAS SL | Apoderado | 20/08/2020 | |
MIRANT A L'ILLA SL | Apoderado | 16/05/2013 | |
SOLERA 1 SL | Apoderado | 08/03/2012 |
VINCULACIONES DE DE TORRE SOLER GABRIEL EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE TORRE SOLER GABRIEL EDUARDO
Empresa: FOIES DE BAIX SL
Apoderado Solidario
- De Torre Soler Gabriel Eduardo
- Llinares Perez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4288 , F 112, S 8, H A 169398, I/A 2 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-03
Empresa: 29 DENTISTAS SL
Administrador Unico
Apoderado
- De Torre Soler Gabriel Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4314 , F 83, S 8, H A 170890, I/A 1 (20/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-03
Empresa: MIRANT A L'ILLA SL
Administrador Unico
Apoderado
- De Torre Soler Gabriel Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3686 , F 200, S 8, H A 134856, I/A 1 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-03
Empresa: SOLERA 1 SL
Apoderado
- De Torre Soler Gabriel Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2990 , F 52, S 8, H A 5054, I/A 14 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-03
Información de DE TORRE SOLER GABRIEL EDUARDO
Mostramos los datos de DE TORRE SOLER GABRIEL EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE TORRE SOLER GABRIEL EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos