DE TORO GARCIA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DE TORO GARCIA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE TORO GARCIA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARKADIA GAYGAR SL | Secretario | 18/07/2019 | |
ARKADIA GAYGAR SL | Consejero | 15/02/2017 |
VINCULACIONES DE DE TORO GARCIA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE TORO GARCIA MARIA DEL CARMEN
Empresa: ARKADIA GAYGAR SL
Presidente
Secretario
- De Toro Garcia Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2167 , F 221, S 8, H GC 52790, I/A 4 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-35
Empresa: HOSTELERIA CANARIA INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Toro Garcia Alfredo
- De Toro Garcia Maria Del Carmen
- De Toro Moreno Alfredo
- De Toro Moreno Jaime
- IMAF MEDIACION SL
Presidente
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33558 , F 84, S 8, H M 112183, I/A 68 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Empresa: ARKADIA GAYGAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- De Toro Garcia Alfredo Jose
- De Toro Garcia Almudena
- De Toro Garcia Ines
- De Toro Garcia Maria Del Carmen
- De Toro Garcia Mariana
- De Toro Garcia Ximena Teresa
- De Toro Moreno Alfredo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45780 , F 162, S 8, H B 498753, I/A 1 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-08
Empresa: HOSTELERIA CANARIA INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- De Toro Garcia Alfredo
- De Toro Garcia Maria Del Carmen
- De Toro Moreno Alfredo
- De Toro Moreno Jaime
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14128 , F 209, S 8, H M 112183, I/A 65 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Empresa: HOSTELERIA CANARIA INTERNACIONAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Betes De Toro Francisco Jose
- De Toro Garcia Alfredo
- De Toro Garcia Maria Del Carmen
- De Toro Moreno Alfredo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14128 , F 207, S 8, H M 112183, I/A 57 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-28
Información de DE TORO GARCIA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de DE TORO GARCIA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE TORO GARCIA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos