DE TENA TENA RAFAEL
Informe ejecutivo de DE TENA TENA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE TENA TENA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFIN-ARTE PRODUCCIONES SL | Administrador Solidario | 29/12/2023 | |
CESIONARIA DE OCA A OCA SL | Administrador Unico | 20/06/2019 | |
AREA QUIRURGICA SERENA SL | Administrador Unico | 19/03/2019 | |
BESTENA MUSIC PUBLISHING SL | Administrador Unico | 22/12/2015 | |
PANDORA PLASTIC AND AESTHETIC SL | Administrador Unico | 18/06/2013 | |
INTERMEDIACION MEDICA PLASTICA SL | Administrador Unico | 20/09/2012 | |
DETENA PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 16/07/2012 | |
OLE TU RITMO SL | Administrador Unico | 05/03/2012 |
VINCULACIONES DE DE TENA TENA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE TENA TENA RAFAEL
Empresa: AFIN-ARTE PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- De Tena Tena Rafael
- Fernandez Mesa Mahyllely
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46127 , F 171, S 8, H M 810424, I/A 1 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: CESIONARIA DE OCA A OCA SL
Administrador Unico
- De Tena Tena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24597 , F 147, S 8, H M 442724, I/A 3 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Empresa: CESIONARIA DE OCA A OCA SL
Administrador Unico
- De Tena Tena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24597 , F 145, S 8, H M 442724, I/A 1 M (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-28
Empresa: AREA QUIRURGICA SERENA SL
Administrador Unico
- De Tena Tena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38793 , F 201, S 8, H M 689657, I/A 1 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-28
Empresa: BESTENA MUSIC PUBLISHING SL
Administrador Unico
- De Tena Tena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 170, S 8, H C 47113, I/A 4 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-15
Administrador Unico
- De Tena Tena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31212 , F 1, S 8, H M 561774, I/A 1 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-28
Empresa: GLOBO AGENCIA DE VIAJES SL
Administrador Unico
- De Tena Tena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30279 , F 64, S 8, H M 544958, I/A 1 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Empresa: DETENA PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- De Tena Tena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18849 , F 44, S 8, H M 328759, I/A 4 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-28
Empresa: OLE TU RITMO SL
Administrador Unico
- De Tena Tena Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28916 , F 148, S 8, H M 520685, I/A 3 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Información de DE TENA TENA RAFAEL
Mostramos los datos de DE TENA TENA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE TENA TENA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos