DE TEMPLE JOVE ANGELES
Informe ejecutivo de DE TEMPLE JOVE ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE TEMPLE JOVE ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RHENUS LOGISTICS SA | Apoderado | 21/03/2018 | |
RHENUS SOUTH EUROPE SL | Apoderado | 06/03/2012 | |
RHENUS LOGISTICS SA | Apoderado | 14/04/2009 |
VINCULACIONES DE DE TEMPLE JOVE ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE TEMPLE JOVE ANGELES
Empresa: RHENUS LOGISTICS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45364 , F 192, S 8, H B 73260, I/A 542 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-08
Empresa: RHENUS TRANS EUROPEAN ESPAÑA SL
Apoderado
- Armendariz Diaz Idoia
- De Temple Jove Angeles
- Lopez Lorenzo Sancho
- Rebull Barque Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39976 , F 109, S 8, H B 317917, I/A 37 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-08
Empresa: RHENUS SOUTH EUROPE SL
Apoderado
- Armendariz Diaz Idoia
- De Temple Jove Angeles
- Rebull Barque Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36972 , F 160, S 8, H B 253359, I/A 21 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-08
Empresa: RHENUS LOGISTICS SA
Apoderado
- De Temple Jove Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40768 , F 116, S 8, H B 73260, I/A 322 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-08
Información de DE TEMPLE JOVE ANGELES
Mostramos los datos de DE TEMPLE JOVE ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE TEMPLE JOVE ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos