DE TEMPLE CASASSAYAS MONTSERRAT
Informe ejecutivo de DE TEMPLE CASASSAYAS MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE TEMPLE CASASSAYAS MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YACHT TEMPLE SL | Administrador Solidario | 10/05/2023 | |
TEMPLE GRUP CONSULTORS BCN SL | Apoderado | 23/03/2009 |
VINCULACIONES DE DE TEMPLE CASASSAYAS MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE TEMPLE CASASSAYAS MONTSERRAT
Empresa: YACHT TEMPLE SL
Administrador Solidario
- De Temple Casassayas Josep Maria
- De Temple Casassayas Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38325 , F 224, S 8, H B 321995, I/A 7 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-08
Empresa: TEMPLE CASASSAYAS SL
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29246 , F 50, S 8, H B 153033, I/A 17 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Empresa: FINCAS TEMPLE SL
Apoderado
- De Temple Casassayas Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37198 , F 98, S 8, H B 87027, I/A 25 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Empresa: FINCAS TEMPLE SL
Apoderado
- Blasco Mestres Francesc
- De Temple Casassayas Juan Antonio
- De Temple Casassayas Maria Rosa
- De Temple Casassayas Montserrat
- Viñas Periz Lorenzo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37198 , F 97, S 8, H B 87027, I/A 22 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Empresa: TEMPLE CASASSAYAS SL
Apoderado
- Blasco Mestres Francesc
- De Temple Casassayas Juan Antonio
- De Temple Casassayas Maria Rosa
- De Temple Casassayas Montserrat
- Viñas Periz Lorenzo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29246 , F 49, S 8, H B 153033, I/A 15 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-08
Información de DE TEMPLE CASASSAYAS MONTSERRAT
Mostramos los datos de DE TEMPLE CASASSAYAS MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE TEMPLE CASASSAYAS MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos