DE SIMON GARCIA-VICENTE ENRIQUE
Informe ejecutivo de DE SIMON GARCIA-VICENTE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE SIMON GARCIA-VICENTE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSINESS CONSULTING SCHOOL OF MANAGEMENT SL | Consejero | 11/04/2013 | |
CASAREJOS RUMANIA SL | Administrador Solidario | 13/11/2012 |
VINCULACIONES DE DE SIMON GARCIA-VICENTE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SIMON GARCIA-VICENTE ENRIQUE
Consejero
- Chaques Fernandez Jose Maria
- De Simon Garcia-vicente Enrique
- Requena Silla Salvador Jaime
- Sanchez Gonzalez Fermin
- Yaguez Ramos Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30946 , F 54, S 8, H M 557006, I/A 1 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-28
Empresa: CASAREJOS RUMANIA SL
Administrador Solidario
- De Simon Garcia-vicente Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22750 , F 195, S 8, H M 407101, I/A 5 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 609, L 400, F 169, S 8, H BU 11411, I/A 13 (14/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-09
Consejero
- De Simon Garcia-vicente Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550, L 341, F 94, S 8, H BU 11411, I/A 11 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-09
Información de DE SIMON GARCIA-VICENTE ENRIQUE
Mostramos los datos de DE SIMON GARCIA-VICENTE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SIMON GARCIA-VICENTE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos