DE SCHEPPER JOHAN RICHARD MARK RENAAT
Informe ejecutivo de DE SCHEPPER JOHAN RICHARD MARK RENAAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE SCHEPPER JOHAN RICHARD MARK RENAAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVE ESPAÑA INVESTMENT SL | Administrador Unico | 22/02/2010 | 09/08/2010 |
NUSCIENCE IBERICA SA | Administrador Unico | 18/03/2009 | 25/02/2010 |
VINCULACIONES DE DE SCHEPPER JOHAN RICHARD MARK RENAAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SCHEPPER JOHAN RICHARD MARK RENAAT
Empresa: PREMIX IBERICA SA
Administrador Unico
- De Schepper Johan Richard Mark Renaat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1434 , F 167, S 8, H TO 25190, I/A 14 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-45
Empresa: INVE ESPAÑA INVESTMENT SL
Administrador Unico
- De Schepper Johan Richard Mark Renaat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1346 , F 192, S 8, H TO 25192, I/A 7 (22/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-45
Empresa: PREMIX IBERICA SA
Administrador Unico
- De Schepper Johan Richard Mark Renaat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1434 , F 166, S 8, H TO 25190, I/A 11 (18/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-61-45
Información de DE SCHEPPER JOHAN RICHARD MARK RENAAT
Mostramos los datos de DE SCHEPPER JOHAN RICHARD MARK RENAAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SCHEPPER JOHAN RICHARD MARK RENAAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos