DE SANTOS VEGA OSCAR
Informe ejecutivo de DE SANTOS VEGA OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DE SANTOS VEGA OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTA ECOLOGICA DE PROLIFERACION DE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 15/01/2015 | 25/04/2017 |
PROLIFERACION ALTA ECOLOGICA ECONOMICA Y ADMINISTRACION SL | Administrador Unico | 05/12/2014 | 18/04/2017 |
MERCANTIL DE SERVICIOS EN PROLIFERACION CONSTANTE SL | Administrador Unico | 01/12/2014 | 17/02/2017 |
CONSTRUCTIONDERBII SL | Administrador Unico | 16/03/2015 | 12/05/2016 |
SERVICIOS Y SISTEMAS PROFESIONALES PROLIFERADOS SL | Administrador Unico | 05/02/2015 | 06/05/2016 |
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PROLIFERADOS SL | Administrador Unico | 24/04/2015 | 06/05/2016 |
VINCULACIONES DE DE SANTOS VEGA OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SANTOS VEGA OSCAR
Administrador Unico
- De Santos Vega Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30959 , F 126, S 8, H M 557279, I/A 3 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Administrador Unico
- De Santos Vega Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30978 , F 161, S 8, H M 557573, I/A 3 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
Administrador Unico
- De Santos Vega Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 12, S 8, H M 560291, I/A 3 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: CONSTRUCTIONDERBII SL
Administrador Unico
- De Santos Vega Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33222 , F 125, S 8, H M 597891, I/A 2 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-28
Administrador Unico
- De Santos Vega Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 175, S 8, H M 600311, I/A 2 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-28
Administrador Unico
- De Santos Vega Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33105 , F 165, S 8, H M 595822, I/A 2 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-28
Administrador Unico
- De Santos Vega Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 173, S 8, H M 600311, I/A 1 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Empresa: CONSTRUCTIONDERBII SL
Administrador Unico
- De Santos Vega Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33222 , F 123, S 8, H M 597891, I/A 1 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Administrador Unico
- De Santos Vega Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33105 , F 164, S 8, H M 595822, I/A 1 (05/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Administrador Unico
- De Santos Vega Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30959 , F 126, S 8, H M 557279, I/A 2 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
VER MAS ACTOS
Información de DE SANTOS VEGA OSCAR
Mostramos los datos de DE SANTOS VEGA OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SANTOS VEGA OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos