DE SANTIAGO VALENZUELA PABLO
Informe ejecutivo de DE SANTIAGO VALENZUELA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE SANTIAGO VALENZUELA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUCIA SC SERVICIOS TELEMARKETING SL | Administrador Unico | 28/06/2018 | |
CAYMO DESARROLLOS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 03/11/2011 | |
ADVANCE PRINT SL | Administrador Unico | 04/08/2009 |
VINCULACIONES DE DE SANTIAGO VALENZUELA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SANTIAGO VALENZUELA PABLO
Empresa: LUCIA SC SERVICIOS TELEMARKETING SL
Administrador Unico
- De Santiago Valenzuela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35635 , F 146, S 8, H M 640458, I/A 3 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-28
Empresa: CAYMO DESARROLLOS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- De Santiago Valenzuela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26786 , F 203, S 8, H M 482696, I/A 2 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Empresa: CAYMO DESARROLLOS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Cabanillas Ortigosa Juan Miguel
- De Santiago Valenzuela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26786 , F 203, S 8, H M 482696, I/A 2 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Empresa: ADVANCE PRINT SL
Administrador Unico
- De Santiago Valenzuela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16496 , F 52, S 8, H M 280828, I/A 5 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-28
Empresa: ADVANCE PRINT SL
Administrador Solidario
- De Santiago Valenzuela Pablo
- Fernandez Benitez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16496 , F 52, S 8, H M 280828, I/A 5 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-28
Empresa: CAYMO DESARROLLOS Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Cabanillas Ortigosa Juan Miguel
- De Santiago Valenzuela Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26786 , F 201, S 8, H M 482696, I/A 1 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-28
Información de DE SANTIAGO VALENZUELA PABLO
Mostramos los datos de DE SANTIAGO VALENZUELA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SANTIAGO VALENZUELA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos