DE SANTIAGO RODRIGUEZ CRISTINA
Informe ejecutivo de DE SANTIAGO RODRIGUEZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE SANTIAGO RODRIGUEZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES CULTURALES SA | Vicepresidente | 09/08/2016 | |
ACTIVIDADES CULTURALES SA | Consejero | 09/08/2016 | |
AGRUPACION DE COLABORADORES JURIDICOS AIE | Apoderado | 12/05/2014 |
VINCULACIONES DE DE SANTIAGO RODRIGUEZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SANTIAGO RODRIGUEZ CRISTINA
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES SA
Consejero
- Arejola Salinas Isabel
- De Santiago Rodriguez Cristina
- Lopez Perez Victoria
Presidente
Vicepresidente
- De Santiago Rodriguez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30544 , F 218, S 8, H M 46660, I/A 53 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES SA
Consejero
- De Santiago Rodriguez Cristina
- Lopez Perez Victoria
Presidente
Vicepresidente
- De Santiago Rodriguez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30544 , F 218, S 8, H M 46660, I/A 52 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-28
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES SA
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- De Santiago Rodriguez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30544 , F 217, S 8, H M 46660, I/A 50 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES SA
Consejero
- De Santiago Rodriguez Cristina
- Lopez Perez Victoria
Presidente
Vicepresidente
- De Santiago Rodriguez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30544 , F 216, S 8, H M 46660, I/A 49 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
Apoderado
- Aguirre Arias Amaya
- Alconchel Cesar Paola Ceferina
- Begines Marin Luisa
- De Santiago Rodriguez Cristina
- Dominguez Platas Manuel Ignacio
- Dominguez Serrano Alvaro
- Garcia Saenz Antonio
- Gross Davila Pilar
- Hernandez-carrillo Fuentes Antonio
- Hernandez Carrillo Fuentes Jose Maria
- Hernandez Carrillo Fuentes Pedro
- Lopez Lorite Maria Del Mar
- Martin Rodriguez Santiago
- Martinez Apesteguia Daniel
- Miguel Sanchez Rafael
- Montiel Hijano Sandra
- Murube Fernandez Enrique
- Perez Alvarez Rocio
- Robles Carnero Vanessa
- Rodriguez Cala Macarena
- Roncel Gallardo Pedro
- Serrano Melero Juana Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5547 , F 96, S 8, H SE 93682, I/A 3 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-41
Información de DE SANTIAGO RODRIGUEZ CRISTINA
Mostramos los datos de DE SANTIAGO RODRIGUEZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SANTIAGO RODRIGUEZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos