DE SANTIAGO GRASAS MARTA
Informe ejecutivo de DE SANTIAGO GRASAS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE SANTIAGO GRASAS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SGO DIGITAL BUSINESS SL | Representante | 14/12/2023 | |
NUTALET INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 05/12/2016 |
VINCULACIONES DE DE SANTIAGO GRASAS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SANTIAGO GRASAS MARTA
Empresa: SGO DIGITAL BUSINESS SL
Administrador Unico
Representante
- De Santiago Grasas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46131 , F 1, S 8, H M 810468, I/A 1 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: RADESANT 17 BUSINESS SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- De Santiago Grasas Albert
- De Santiago Grasas Marta
- De Santiago Parera Maria Inmaculada
- De Santiago Parera Montserrat
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45662 , F 103, S 8, H B 495017, I/A 6 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-08
Empresa: MULTIDIET SA
Consejero Delegado
Consejero
- De Santiago Grasas Marta
- De Santiago Parera Inmaculada
- De Santiago Parera Montserrat
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24639 , F 155, S 8, H B 71125, I/A 9 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Empresa: MULTIDIET SA
Consejero
- De Santiago Grasas Marta
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24639 , F 155, S 8, H B 71125, I/A 8 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: RADESANT 17 BUSINESS SL
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
- De Santiago Grasas Albert
- De Santiago Grasas Marta
- De Santiago Parera Maria Inmaculada
- De Santiago Parera Montserrat
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45662 , F 101, S 8, H B 495017, I/A 2 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Empresa: RADESANT 17 BUSINESS SL
Consejero
- De Santiago Grasas Albert
- De Santiago Grasas Marta
- De Santiago Parera Maria Inmaculada
- De Santiago Parera Montserrat
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45662 , F 101, S 8, H B 495017, I/A 2 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-08
Empresa: NUTALET INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- De Santiago Grasas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45666 , F 49, S 8, H B 495120, I/A 1 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-08
Empresa: RADESANT 17 BUSINESS SL
Consejero
- De Santiago Grasas Albert
- De Santiago Grasas Marta
- De Santiago Parera Maria Inmaculada
- De Santiago Parera Montserrat
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45662 , F 95, S 8, H B 495017, I/A 1 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Información de DE SANTIAGO GRASAS MARTA
Mostramos los datos de DE SANTIAGO GRASAS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SANTIAGO GRASAS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos