DE SANTIAGO CARDAMA FERNANDO
Informe ejecutivo de DE SANTIAGO CARDAMA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE SANTIAGO CARDAMA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 147 FP | Miem.Com.Ctr | 04/03/2023 |
VINCULACIONES DE DE SANTIAGO CARDAMA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SANTIAGO CARDAMA FERNANDO
Empresa: PENSIONS CAIXA 147 FP
Miem.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 223, S 8, H M 669886, I/A 18 (04/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 147 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 223, S 8, H M 669886, I/A 18 (04/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 147 FP
Miem.Com.Ctr
- De Santiago Cardama Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 221, S 8, H M 669886, I/A 10 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- De Santiago Cardama Fernando
- Infante Dominguez Justo
- Remesal Guijarro Adolfo
- Torres Andrades Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 120, S 8, H M 53046, I/A 1178 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Apoderado
- De Santiago Cardama Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28006 , F 76, S 8, H M 53046, I/A 1108 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Información de DE SANTIAGO CARDAMA FERNANDO
Mostramos los datos de DE SANTIAGO CARDAMA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SANTIAGO CARDAMA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos