DE SALVADOR VAN DE WALLE SANTIAGO
Informe ejecutivo de DE SALVADOR VAN DE WALLE SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE SALVADOR VAN DE WALLE SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MEDIOLANUM SA | Apoderado | 11/07/2018 | 13/10/2023 |
URBANITAS INMUEBLES E INVERSIONES SL | Administrador Unico | 21/10/2021 | 20/09/2023 |
VINCULACIONES DE DE SALVADOR VAN DE WALLE SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SALVADOR VAN DE WALLE SANTIAGO
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 166, S 8, H V 178506, I/A 371 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-46
Empresa: URBANITAS INMUEBLES E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- De Salvador Van De Walle Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48024 , F 56, S 8, H B 569835, I/A 2 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-08
Empresa: URBANITAS INMUEBLES E INVERSIONES SL
Administrador Unico
- De Salvador Van De Walle Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48024 , F 53, S 8, H B 569835, I/A 1 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-08
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado
- Alcalde Sanchez Francisco Javier
- Brugueras Ripol Claudio
- Codina Gibert Jordi
- Cortes Tomas Ana Maria
- Criado De La Rosa Luis
- De Salvador Van De Walle Santiago
- Garcia Arenillas Juan Carlos
- Garcia Arevalillo Ignacio Jose
- Gracia Camals Enric
- Martinez Ibañez Hector
- Torrent Gomez Javier
- Zaragoza Sanchez Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 67, S 8, H V 178506, I/A 52 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-46
Información de DE SALVADOR VAN DE WALLE SANTIAGO
Mostramos los datos de DE SALVADOR VAN DE WALLE SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SALVADOR VAN DE WALLE SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos