DE SALAZAR MARTINEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de DE SALAZAR MARTINEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE SALAZAR MARTINEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AISTECMO IBERICA SL | Apoderado | 23/11/2023 | |
AISTECMO IBERICA SL | Fundador | 21/11/2023 |
VINCULACIONES DE DE SALAZAR MARTINEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SALAZAR MARTINEZ FRANCISCO
Empresa: AISTECMO IBERICA SL
Apoderado
- De Salazar Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11471, L 8749, F 63, S 8, H V 214397, I/A 2 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-46
Empresa: AISTECMO IBERICA SL
Administrador Unico
Fundador
- De Salazar Martinez Francisco
- De Salazar Martinez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11471, L 8749, F 61, S 8, H V 214397, I/A 1 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-46
Empresa: MARIA DEL CARMEN TEXTIL SL
Administrador Unico
- De Salazar Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9678, L 6960, F 137, S 8, H V 155627, I/A 4 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-46
Empresa: MARIA DEL CARMEN TEXTIL SL
Administrador Unico
- De Salazar Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9678, L 6960, F 136, S 8, H V 155627, I/A 2 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-46
Información de DE SALAZAR MARTINEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de DE SALAZAR MARTINEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SALAZAR MARTINEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos