DE SALAS CLAVER JACOBO
Informe ejecutivo de DE SALAS CLAVER JACOBO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE SALAS CLAVER JACOBO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGENTINOS POR ESPAÑA GLOBAL SL | Secretario No Consejero | 13/04/2023 | |
MELIUS ENERGICA SL | Secretario No Consejero | 23/10/2018 |
VINCULACIONES DE DE SALAS CLAVER JACOBO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SALAS CLAVER JACOBO
Empresa: ARGENTINOS POR ESPAÑA GLOBAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- De Salas Claver Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41590 , F 123, S 8, H M 736865, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Empresa: BELUGA SERVICIOS RESTAURACION SL
Administrador Unico
Representante
- De Salas Claver Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35759 , F 4, S 8, H M 642615, I/A 2 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-28
Empresa: MELIUS ENERGICA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- De Salas Claver Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37639 , F 46, S 8, H M 670643, I/A 2 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Empresa: REAL VALLADOLID CLUB DE FUTBOL SAD
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- De Salas Claver Jacobo
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 125, S 8, H VA 2180, I/A 48 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-47
Empresa: BELUGA SERVICIOS RESTAURACION SL
Administrador Unico
Representante
- De Salas Claver Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35759 , F 1, S 8, H M 642615, I/A 1 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Empresa: BELUGA SERVICIOS RESTAURACION SL
Socio Único
- De Salas Claver Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35759 , F 1, S 8, H M 642615, I/A 1 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-28
Empresa: REAL VALLADOLID CLUB DE FUTBOL SAD
Secretario No Consejero
- De Salas Claver Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 124, S 8, H VA 2180, I/A 45 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-47
Empresa: REAL VALLADOLID CLUB DE FUTBOL SAD
Secretario No Consejero
- De Salas Claver Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1355 , F 205, S 8, H VA 2180, I/A 41 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-47
Información de DE SALAS CLAVER JACOBO
Mostramos los datos de DE SALAS CLAVER JACOBO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SALAS CLAVER JACOBO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos