DE SAEDELEER WESLEY
Informe ejecutivo de DE SAEDELEER WESLEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE SAEDELEER WESLEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPRA Y VENTA ESCAVADORAS PDS SL | Socio Unico | 27/03/2014 | |
DE KASSEILEGGER SL | Apoderado | 11/02/2010 |
VINCULACIONES DE DE SAEDELEER WESLEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SAEDELEER WESLEY
Empresa: BELGIAN COBBLESTONE SL
Administrador Unico
- De Saedeleer Wesley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 213, S 8, H A 138397, I/A 2 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-03
Empresa: COMPRA Y VENTA ESCAVADORAS PDS SL
Socio Único
- De Saedeleer Wesley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3110 , F 161, S 8, H A 102280, I/A 2 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-03
Empresa: BELGIAN COBBLESTONE SL
Administrador Unico
- De Saedeleer Wesley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3747 , F 213, S 8, H A 138397, I/A 1 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-03
Empresa: DE KASSEILEGGER SL
Apoderado
- De Saedeleer Wesley
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3427 , F 33, S 8, H A 119865, I/A 2 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-03
Información de DE SAEDELEER WESLEY
Mostramos los datos de DE SAEDELEER WESLEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SAEDELEER WESLEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos