DE ROYERE XAVIER
Informe ejecutivo de DE ROYERE XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE ROYERE XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOEWE HERMANOS SA | Consejero | 19/02/2009 | 26/01/2010 |
LOEWE HERMANOS SA | Apoderado Mancomunado | 26/01/2010 | |
MANUFACTURAS LOEWE SL | Apoderado | 25/01/2010 | |
LOEWE SA | Apoderado | 22/01/2010 | |
LOEWE HERMANOS SA | Consejero Delegado | 19/02/2009 | 30/09/2009 |
VINCULACIONES DE DE ROYERE XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ROYERE XAVIER
Empresa: LOEWE HERMANOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Royere Xavier
- FERNANDEZ GARCIA RICARDO
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 201, S 8, H M 55844, I/A 111 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-28
Empresa: LOEWE HERMANOS SA
Consejero
- De Royere Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 201, S 8, H M 55844, I/A 110 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-28
Empresa: MANUFACTURAS LOEWE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22264 , F 209, S 8, H M 214379, I/A 45 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Empresa: LOEWE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12432 , F 219, S 8, H M 6657, I/A 181 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-21-28
Empresa: LOEWE HERMANOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 200, S 8, H M 55844, I/A 109 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-28
Empresa: LOEWE HERMANOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3288 , F 200, S 8, H M 55844, I/A 108 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28
Información de DE ROYERE XAVIER
Mostramos los datos de DE ROYERE XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ROYERE XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos