DE ROSENDO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DE ROSENDO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE ROSENDO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGC PHARMA CHEMICALS EUROPE SL | Apoderado Solidario | 10/02/2020 | |
AGC PHARMA CHEMICALS EUROPE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/01/2018 |
VINCULACIONES DE DE ROSENDO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ROSENDO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: AGC PHARMA CHEMICALS EUROPE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 102, S 8, H B 512766, I/A 31 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Empresa: AGC PHARMA CHEMICALS EUROPE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47134 , F 101, S 8, H B 512766, I/A 30 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-08
Empresa: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- De Rosendo Gonzalez Maria Del Carmen
- Flecha Barrioluengo Juan Carlos
- Garcia Alsina Marta
Apoderado
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46744 , F 14, S 8, H B 13881, I/A 564 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: MALGRAT PHARMA CHEMICALS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Benjumea Parrilla Francisco Jose
- De Rosendo Gonzalez Maria Del Carmen
- Garcia Gonzalez Jordi
- Gonzalez Salillas Ana Pilar
- Rodenas Gomez David
- Sanchis Martinez Maria Teresa
- Vazquez Lopez Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46200 , F 209, S 8, H B 512766, I/A 6 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-08
Empresa: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- De Rosendo Gonzalez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41445 , F 147, S 8, H B 13881, I/A 501 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Información de DE ROSENDO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de DE ROSENDO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ROSENDO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos