DE ROJAS MARTINEZ VILLAREAL GONZALO
Informe ejecutivo de DE ROJAS MARTINEZ VILLAREAL GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 110
Empresas inactivas: 43
CARGOS DE DE ROJAS MARTINEZ VILLAREAL GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREENBOX RENEWABLES SL | Apoderado | 29/04/2024 | |
GREENBOX RENEWABLES SL | Apoderado | 19/04/2024 | |
GR RENOVABLES INTL. HOLDCO. SL | Apoderado Mancomunado | 17/05/2023 | |
GR VALENCIA 3 RENOVABLES SL | Apoderado | 03/01/2023 | |
GR CANTABRIA 3 SL | Apoderado | 03/01/2023 | |
GR VALENCIA 2 SL | Apoderado | 03/01/2023 | |
GR ANDALUCIA 1 RENOVABLES SL | Apoderado | 03/01/2023 | |
GR CANTABRIA 3 SL | Apoderado | 02/01/2023 | |
ESCUDEROS 132KV RENOVABLES AIE | Apoderado | 11/04/2022 | |
GR CERCETA RENOVABLES SL | Apoderado | 11/04/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE ROJAS MARTINEZ VILLAREAL GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ROJAS MARTINEZ VILLAREAL GONZALO
Empresa: GR DANICO RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Apoderado
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 690726, I/A 14 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-28
Empresa: MAMBAR RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Apoderado Solidario
Apoderado
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663130, I/A 14 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: EL AGUILA RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Apoderado Solidario
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 663150, I/A 13 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: GRENERGY EPC EUROPA SL
Apoderado
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 726748, I/A 10 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: EIDEN RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Apoderado Solidario
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 664264, I/A 13 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: GRASPE RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 657938, I/A 14 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: GRTURBON RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 657038, I/A 14 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: GR CHARRAN RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Apoderado
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 691463, I/A 11 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: GR AITANA RENOVABLES SL
Apoderado Mancomunado
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 656286, I/A 14 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: GR PORRON RENOVABLES SL
Apoderado Solidario
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Apoderado
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
- De Rojas Martinez Villareal Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 690719, I/A 12 (31/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
VER MAS ACTOS
Información de DE ROJAS MARTINEZ VILLAREAL GONZALO
Mostramos los datos de DE ROJAS MARTINEZ VILLAREAL GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ROJAS MARTINEZ VILLAREAL GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos