DE RODAS PERAL ELEUTERIO
Informe ejecutivo de DE RODAS PERAL ELEUTERIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE RODAS PERAL ELEUTERIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELIMCO AEROSPACE SL | Apoderado | 01/09/2009 | 02/05/2014 |
ELIMCO CORPORATE SERVICES SA | Apoderado | 30/04/2014 | |
ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/03/2010 | 29/04/2014 |
ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA | Apoderado | 29/04/2014 | |
ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/03/2010 | |
ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA | Apoderado Solidario | 10/03/2010 | |
ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA | Apoderado Mancomunado | 10/03/2010 | |
ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA | Apoderado | 10/03/2010 |
VINCULACIONES DE DE RODAS PERAL ELEUTERIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE RODAS PERAL ELEUTERIO
Empresa: ELIMCO AEROSPACE SL
Apoderado
- De Rodas Peral Eleuterio
- Jimenez Martinez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4455 , F 112, S 8, H SE 50738, I/A 18 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-41
Empresa: ELIMCO CORPORATE SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Bordoy Sanchez Pilar
- De Rodas Peral Eleuterio
- Jimenez Martinez Maria Isabel
- Jimenez Martinez Maria Isabel
- Jimenez Martinez Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3936 , F 119, S 8, H SE 55783, I/A 18 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-41
Empresa: ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bordoy Sanchez Pilar
- De Rodas Peral Eleuterio
- Sanchez Bordoy Pilar
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso De Arcos Joshua
- Bordoy Sanchez Pilar
- Bordoy Sanchez Pilar
- De Rodas Peral Eleuterio
- De Rodas Peral Eleuterio
- Garcia Saenz Jose Ignacio
- Jimenez Martinez Maria Isabel
- Jimenez Martinez Maria Isabel
- Jimenez Martinez Maria Isabel
- Lozano Sanchez Maria Del Carmen
- Marin Gispert Olga Monica
- Rios Pizarro Francisco
- Ruiz De La Hermosa Espinosa Luis Alberto
- Sanchez Padron Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5626 , F 223, S 8, H SE 9737, I/A 61 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-41
Empresa: ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Rodas Peral Eleuterio
- Sanchez Bordoy Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 162, S 8, H SE 9737, I/A 44 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-41
Empresa: ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bordoy Sanchez Pilar
- De Rodas Peral Eleuterio
Apoderado Mancomunado
- De Rodas Peral Eleuterio
- Sanchez Bordoy Pilar
- Sanchez Valderrama Faustino Javier
Apoderado Solidario
- De Rodas Peral Eleuterio
- Sanchez Bordoy Pilar
- Sanchez Valderrama Faustino Javier
Apoderado
- De Rodas Peral Eleuterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 162, S 8, H SE 9737, I/A 43 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-41
Empresa: EMERGE INGENIERIA SL
Apoderado
- De Rodas Peral Eleuterio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3591 , F 221, S 8, H SE 50738, I/A 9 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-41
Información de DE RODAS PERAL ELEUTERIO
Mostramos los datos de DE RODAS PERAL ELEUTERIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE RODAS PERAL ELEUTERIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos