DE RAMON GRAU RICARDO FRANCISCO
Informe ejecutivo de DE RAMON GRAU RICARDO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE RAMON GRAU RICARDO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUEDA & BORRELL SL | Apoderado Solidario | 15/02/2018 | |
LEADERIN COMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 02/06/2014 |
VINCULACIONES DE DE RAMON GRAU RICARDO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE RAMON GRAU RICARDO FRANCISCO
Empresa: RUEDA & BORRELL SL
Apoderado Solidario
- De Ramon Grau Ricardo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40113 , F 14, S 8, H B 360687, I/A 5 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
Empresa: IZQUIERDO M SL
Liquidador
- De Ramon Grau Ricardo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26105 , F 49, S 8, H 99948, I/A 4 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
Empresa: IZQUIERDO M SL
Administrador Unico
- De Ramon Grau Ricardo Francisco
Liquidador
- De Ramon Grau Ricardo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26105 , F 49, S 8, H 99948, I/A 4 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-08
Empresa: IZQUIERDO M SL
Administrador Unico
- De Ramon Grau Ricardo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26105 , F 49, S 8, H B 99948, I/A 3 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-08
Empresa: LEADERIN COMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- De Ramon Grau Ricardo Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44340 , F 207, S 8, H B 453289, I/A 1 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Información de DE RAMON GRAU RICARDO FRANCISCO
Mostramos los datos de DE RAMON GRAU RICARDO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE RAMON GRAU RICARDO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos