DE RAMON DELGADO JESUS
Informe ejecutivo de DE RAMON DELGADO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE RAMON DELGADO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUESTOS SA | Presidente | 24/07/2017 | 17/10/2019 |
COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUESTOS SA | Consejero | 24/07/2017 | 17/10/2019 |
COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUESTOS SA | Apoderado | 17/10/2019 | |
COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUESTOS SA | Consejero | 11/10/2012 | 24/07/2017 |
COMPLEMENTOS DE PIENSOS COMPUESTOS SA | Presidente | 03/09/2015 | 24/07/2017 |
AGRO ENERIZ SL | Liquidador Unico | 24/12/2015 | 24/12/2015 |
AGRO ENERIZ SL | Administrador Unico | 24/12/2015 |
VINCULACIONES DE DE RAMON DELGADO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE RAMON DELGADO JESUS
Apoderado
- De Ramon Delgado Jesus
- De Ramon Delgado Jesus
- Ramon Rojano Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 77, S 8, H NA 7259, I/A 50 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-31
Consejero
- De Ramon Delgado Jesus
- De Ramon Rojano Jose Antonio
- De Ramon Rojano Juan Jesus
Presidente
- De Ramon Delgado Jesus
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 140, S 8, H NA 7259, I/A 46 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-31
Consejero
- Arbeloa Baztan Alfredo
- De Ramon Delgado Jesus
- De Ramon Rojano Jose Antonio
- De Ramon Rojano Juan Jesus
- Sarasa Murugarren Jesus
Presidente
- De Ramon Delgado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 139, S 8, H NA 7259, I/A 43 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-31
Consejero
- Arbeloa Baztan Alfredo
- De Ramon Delgado Jesus
- De Ramon Rojano Jose Antonio
- De Ramon Rojano Juan Jesus
- Sarasa Murugarren Jesus
Presidente
- De Ramon Delgado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 139, S 8, H NA 7259, I/A 43 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-31
Empresa: AGRO ENERIZ SL
Liquidador Unico
- De Ramon Delgado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 32, S 8, H NA 12195, I/A 6 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-31
Empresa: AGRO ENERIZ SL
Administrador Unico
- De Ramon Delgado Jesus
Liquidador Unico
- De Ramon Delgado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 32, S 8, H NA 12195, I/A 6 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-31
Presidente
- De Ramon Delgado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 138, S 8, H NA 7259, I/A 40 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-174-31
Consejero
- Ceberio Galardi Luis
- De Ramon Delgado Jesus
- De Ramon Rojano Juan Jesus
- Sarasa Murugarren Jesus
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 136, S 8, H NA 7259, I/A 36 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-31
Consejero
- Ceberio Galardi Luis
- De Ramon Delgado Jesus
- De Ramon Rojano Juan Jesus
- Oficialdegui Manterola Liborio
- Sarasa Murugarren Jesus
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 331 , F 136, S 8, H NA 7259, I/A 36 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-31
Información de DE RAMON DELGADO JESUS
Mostramos los datos de DE RAMON DELGADO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE RAMON DELGADO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos