DE PEDRO RODRIGUEZ JORGE
Informe ejecutivo de DE PEDRO RODRIGUEZ JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE PEDRO RODRIGUEZ JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDA SANA PALACIO DE HIELO SL | Administrador Solidario | 01/08/2016 |
VINCULACIONES DE DE PEDRO RODRIGUEZ JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PEDRO RODRIGUEZ JORGE
Empresa: HERBOLARIOS VIDA SANA IBERICA SL
Administrador Unico
- De Pedro Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38622 , F 31, S 8, H M 686854, I/A 2 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: HERBOLARIO PRINCIPE PIO SL
Liquidador
- De Pedro Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36467 , F 51, S 8, H M 655190, I/A 2 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Empresa: HERBOLARIO PRINCIPE PIO SL
Administrador Unico
- De Pedro Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36467 , F 51, S 8, H M 655190, I/A 2 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-28
Empresa: HERBOLARIOS VIDA SANA IBERICA SL
Administrador Unico
- De Pedro Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38622 , F 31, S 8, H M 686854, I/A 1 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Empresa: HERBOLARIOS VIDA SANA IBERICA SL
Socio Único
- De Pedro Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38622 , F 31, S 8, H M 686854, I/A 1 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-28
Empresa: HERBOLARIO PRINCIPE PIO SL
Administrador Unico
- De Pedro Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36467 , F 51, S 8, H M 655190, I/A 1 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: LA CASA DE LA HIERBABUENA SL
Administrador Unico
- De Pedro Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29970 , F 114, S 8, H M 539323, I/A 2 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-28
Empresa: VIDA SANA PALACIO DE HIELO SL
Administrador Solidario
- Arnal Torres Monica
- De Pedro Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35019 , F 70, S 8, H M 629812, I/A 1 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Empresa: LA CASA DE LA HIERBABUENA SL
Administrador Unico
- De Pedro Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29970 , F 109, S 8, H M 539323, I/A 1 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28
Empresa: LA CASA DE LA HIERBABUENA SL
Socio Único
- De Pedro Rodriguez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29970 , F 109, S 8, H M 539323, I/A 1 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28
Información de DE PEDRO RODRIGUEZ JORGE
Mostramos los datos de DE PEDRO RODRIGUEZ JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PEDRO RODRIGUEZ JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos