DE PEDRO GONZALEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de DE PEDRO GONZALEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE PEDRO GONZALEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUFINO E HIJOS SL | Socio Unico | 16/01/2020 | |
RUFINO E HIJOS SL | Administrador Unico | 16/01/2020 |
VINCULACIONES DE DE PEDRO GONZALEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PEDRO GONZALEZ MARIA TERESA
Empresa: RUFINO E HIJOS SL
Administrador Unico
- De Pedro Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 152, L 32, F 224, S 8, H HU 158, I/A 6 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-22
Empresa: RUFINO E HIJOS SL
Socio Único
- De Pedro Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 152, L 32, F 224, S 8, H HU 158, I/A 6 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-22
Empresa: RUFINO E HIJOS SL
Administrador Unico
- De Pedro Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 152, L 32, F 223, S 8, H HU 158, I/A 5 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-22
Empresa: RUFINO E HIJOS SL
Administrador Unico
- De Pedro Gonzalez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 152, L 32, F 223, S 8, H HU 158, I/A 4 (24/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-22
Información de DE PEDRO GONZALEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de DE PEDRO GONZALEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PEDRO GONZALEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos