DE PAZ SOTO PILAR
Informe ejecutivo de DE PAZ SOTO PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE DE PAZ SOTO PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PAZ SOTO PILAR
Empresa: PROTOALDUNATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 36, S 8, H NA 34666, I/A 8 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-31
Empresa: ORAC SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45742 , F 122, S 8, H B 497554, I/A 3 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-08
Empresa: PROTOALDUNATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 35, S 8, H NA 34666, I/A 5 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-31
Empresa: HYGENA CUISINES SPAIN SA
Apoderado
- De Paz Soto Pilar
- Martinez Monche Zaragoza Javier Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 47, S 8, H B 367052, I/A 10 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-08
Información de DE PAZ SOTO PILAR
Mostramos los datos de DE PAZ SOTO PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PAZ SOTO PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos