DE PAZ COTERILLO FRANCISCO EMILIO
Informe ejecutivo de DE PAZ COTERILLO FRANCISCO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE PAZ COTERILLO FRANCISCO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DE GREGORIO ASESORES SL | Administrador Solidario | 25/02/2014 | 16/03/2018 |
DE GREGORIO ASESORES EMPRESARIALES SL | Administrador Solidario | 14/12/2009 | 24/01/2018 |
VINCULACIONES DE DE PAZ COTERILLO FRANCISCO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PAZ COTERILLO FRANCISCO EMILIO
Empresa: DE GREGORIO ASESORES SL
Administrador Solidario
- De Paz Coterillo Francisco Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32008 , F 2, S 8, H M 575910, I/A 2 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-28
Administrador Solidario
- De Gregorio Soria Asensio Eugenio
- De Gregorio Soria Santiago
- De Paz Coterillo Francisco Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24244 , F 101, S 8, H M 435764, I/A 6 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Empresa: DE GREGORIO ASESORES SL
Administrador Solidario
- De Gregorio Soria Asensio Eugenio
- De Gregorio Soria Santiago
- De Paz Coterillo Francisco Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32008 , F 1, S 8, H M 575910, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Solidario
- De Gregorio Rojo Pablo
- De Paz Coterillo Francisco Emilio
- Garcia Pozo Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24244 , F 100, S 8, H M 435764, I/A 3 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28
Información de DE PAZ COTERILLO FRANCISCO EMILIO
Mostramos los datos de DE PAZ COTERILLO FRANCISCO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PAZ COTERILLO FRANCISCO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos