DE PALACIO ORIOL JUAN MARIA
Informe ejecutivo de DE PALACIO ORIOL JUAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE PALACIO ORIOL JUAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA SA | Apoderado Solidario | 27/02/2014 | 05/03/2019 |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA SA | Presidente | 27/02/2014 | 16/10/2018 |
EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA SA | Consejero | 16/04/2012 | 16/10/2018 |
VINCULACIONES DE DE PALACIO ORIOL JUAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PALACIO ORIOL JUAN MARIA
Apoderado Solidario
- De Palacio Oriol Juan Maria
- Martinez De Irujo Y Crespo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 126 , F 30, S 8, H CE 161, I/A 117 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-51
Consejero
Presidente
- De Palacio Oriol Juan Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 107, S 8, H CE 161, I/A 111 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-51
Consejero
- De Oriol Y Muñoz Francisco De Borja
- De Palacio Oriol Juan Maria
- Martinez De Irujo Y Crespo Carlos
- Oriol Ibarra Iñigo Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 105, S 8, H CE 161, I/A 107 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-51
Apoderado Solidario
- De Oriol Y Muñoz Francisco De Borja
- De Palacio Oriol Juan Maria
- Martinez De Irujo Y Crespo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 31, S 8, H CE 161, I/A 100 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-51
Letrado Asesor
Presidente
- De Palacio Oriol Juan Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 30, S 8, H CE 161, I/A 98 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-51
Consejero
- De Oriol Y Muñoz Francisco De Borja
- De Palacio Oriol Juan Maria
- Martinez De Irujo Y Crespo Carlos
- Oriol Ibarra Iñigo Victor
- Sanchez Giron Blasco Jose Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 101 , F 183, S 8, H CE 161, I/A 93 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-51
Información de DE PALACIO ORIOL JUAN MARIA
Mostramos los datos de DE PALACIO ORIOL JUAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PALACIO ORIOL JUAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos