DE PABLOS CANDON MERCEDES
Informe ejecutivo de DE PABLOS CANDON MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE PABLOS CANDON MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORQUESTA DE SEVILLA SA | Consejero | 15/03/2012 | 17/03/2014 |
DESEVILLA DIGITAL UNO TELEVISION SA | Consejero | 12/07/2011 | 10/08/2012 |
VINCULACIONES DE DE PABLOS CANDON MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PABLOS CANDON MERCEDES
Empresa: ORQUESTA DE SEVILLA SA
Consejero
- Barea Sanchez Inmaculada
- De Pablos Candon Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467 , F 178, S 8, H SE 2516, I/A 81 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-41
Empresa: DESEVILLA DIGITAL UNO TELEVISION SA
Consejero
- De Pablos Candon Mercedes
- Martinez Vares Gigliotti Santiago
- Salido Perez Jose Antonio
- Sanchez Estrella Maria Del Mar
- Serrano Lopez Gregorio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5097 , F 203, S 8, H SE 83075, I/A 17 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-41
Empresa: ORQUESTA DE SEVILLA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4467 , F 175, S 8, H SE 2516, I/A 75 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-41
Empresa: DESEVILLA DIGITAL UNO TELEVISION SA
Consejero
- De Pablos Candon Mercedes
- Martinez Vares Gigliotti Santiago
- Salido Perez Jose Antonio
- Sanchez Estrella Maria Del Mar
- Serrano Lopez Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5097 , F 79, S 8, H SE 83075, I/A 9 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-41
Información de DE PABLOS CANDON MERCEDES
Mostramos los datos de DE PABLOS CANDON MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PABLOS CANDON MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos