DE PABLO ROMERO CARRANZA ANTONIO
Informe ejecutivo de DE PABLO ROMERO CARRANZA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DE PABLO ROMERO CARRANZA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES DE VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES SL | Consejero | 03/08/2020 | |
DELTA CENTAURY SL | Consejero Delegado Solidario | 11/09/2017 | |
DELTA CENTAURY SL | Consejero | 11/09/2017 | |
PRECIOVIVIENDAS SL | Consejero | 27/09/2016 | |
KRATA SA | Consejero | 29/11/2012 | |
KRATA SA | Consejero Delegado Solidario | 29/11/2012 |
VINCULACIONES DE DE PABLO ROMERO CARRANZA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PABLO ROMERO CARRANZA ANTONIO
Empresa: KRATA SA
Consejero Delegado Solidario
- De Pablo Romero Carranza Antonio
Consejero
- Amiano Bergara Iñigo
- Amiano Goitisolo Emilio
- De Pablo Romero Carranza Antonio
- Rufino Laffitte Felipe
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6919 , F 31, S 8, H SE 24963, I/A 93 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-41
Consejero Delegado Solidario
- De Pablo Romero Carranza Antonio
Consejero
- De Pablo Romero Carranza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21121 , F 222, S 8, H M 374963, I/A 11 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-28
Administrador Unico
- De Pablo Romero Carranza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35606 , F 3, S 8, H M 533238, I/A 14 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-28
Administrador Unico
- De Pablo Romero Carranza Antonio
Consejero
- De Pablo Romero Carranza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35606 , F 3, S 8, H M 533238, I/A 13 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Amiano Goitisolo Emilio
- Caston Rosas Francisco Javier
- De Pablo Romero Carranza Antonio
- Rufino Laffitte Felipe
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35606 , F 3, S 8, H M 533238, I/A 13 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-28
Empresa: IMPUESTALIA SL
Administrador Unico
- De Pablo Romero Carranza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5838 , F 146, S 8, H SE101157, I/A 4 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-41
Empresa: VALTEC SA
Consejero Delegado Solidario
- De Pablo Romero Carranza Antonio
Consejero
- De Pablo Romero Carranza Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1352 , F 198, S 8, H M 25246, I/A 24 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-28
Empresa: DELTA CENTAURY SL
Consejero Delegado Solidario
- Amiano Goitisolo Emilio
- De Pablo Romero Carranza Antonio
- Rufino Laffitte Felipe
Consejero
- Amiano Goitisolo Emilio
- De Pablo Romero Carranza Antonio
- Rufino Laffitte Felipe
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36322 , F 145, S 8, H M 652557, I/A 1 (11/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-28
Empresa: KRATA SA
Consejero Delegado Solidario
- Amiano Bergara Iñigo
- Amiano Goitisolo Emilio
- De Pablo Romero Carranza Antonio
Consejero
- Amiano Bergara Iñigo
- Amiano Goitisolo Emilio
- De Pablo Romero Carranza Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4989 , F 118, S 8, H SE 24963, I/A 84 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-41
Empresa: PRECIOVIVIENDAS SL
Consejero
- Amiano Goitisolo Emilio
- De Pablo Romero Carranza Antonio
- Rufino Laffitte Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35083 , F 112, S 8, H M 630917, I/A 1 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
VER MAS ACTOS
Información de DE PABLO ROMERO CARRANZA ANTONIO
Mostramos los datos de DE PABLO ROMERO CARRANZA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PABLO ROMERO CARRANZA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos