DE PABLO JIMENEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DE PABLO JIMENEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE PABLO JIMENEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEPAG SL | Administrador Solidario | 04/11/2020 | |
GANADERIAS DEL VALLE DEL RAZON SL | Representante | 16/01/2012 | 25/06/2018 |
VINCULACIONES DE DE PABLO JIMENEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PABLO JIMENEZ JOSE LUIS
Empresa: DEPAG SL
Administrador Solidario
- Aguilera Fernandez De Mesa Ana Maria
- De Pablo Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19178 , F 168, S 8, H M 335722, I/A 2 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-28
Empresa: GANADERIAS DEL VALLE DEL RAZON SL
Administrador Unico
Representante
- De Pablo Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29537 , F 59, S 8, H M 531556, I/A 3 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-125-28
Empresa: GANADERIAS DEL VALLE DEL RAZON SL
Administrador Unico
Representante
- De Pablo Jimenez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29537 , F 56, S 8, H M 531556, I/A 1 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-28
Información de DE PABLO JIMENEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de DE PABLO JIMENEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PABLO JIMENEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos