DE ORTE CONES MANUEL
Informe ejecutivo de DE ORTE CONES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE ORTE CONES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIAS Y PUERTOS COSTA DEL SOL SL | Administrador Unico | 12/02/2013 | |
MJ CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 2012 SL | Socio Unico | 18/06/2012 | |
MJ CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 2012 SL | Administrador Unico | 18/06/2012 | |
APLACADOS DOMUS SL | Liquidador Unico | 14/02/2011 |
VINCULACIONES DE DE ORTE CONES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ORTE CONES MANUEL
Administrador Unico
- De Orte Cones Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9694, L 6976, F 35, S 8, H V 156139, I/A 5 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-46
Administrador Unico
- De Orte Cones Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9694, L 6976, F 34, S 8, H V 156139, I/A 2 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-46
Empresa: VIAS Y PUERTOS COSTA DEL SOL SL
Administrador Unico
- De Orte Cones Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5053, L 3960, F 172, S 8, H MA115145, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-29
Empresa: MJ CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 2012 SL
Administrador Unico
- De Orte Cones Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023, L 3930, F 159, S 8, H MA114094, I/A 1 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Empresa: MJ CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 2012 SL
Socio Único
- De Orte Cones Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5023, L 3930, F 159, S 8, H MA114094, I/A 1 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-29
Empresa: APLACADOS DOMUS SL
Liquidador Unico
- De Orte Cones Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8409, L 5699, F 81, S 8, H V 112392, I/A 3 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-46
Empresa: APLACADOS DOMUS SL
Administrador Unico
- De Orte Cones Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8409, L 5699, F 81, S 8, H V 112392, I/A 3 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-46
Información de DE ORTE CONES MANUEL
Mostramos los datos de DE ORTE CONES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ORTE CONES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos