DE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNO ADELINO
Informe ejecutivo de DE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNO ADELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNO ADELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NS REFORMAS CONSTRUCCION Y TRADING SL | Socio Unico | 01/03/2019 | |
NS REFORMAS CONSTRUCCION Y TRADING SL | Administrador Unico | 01/03/2019 | |
WORLDTRADE NAOS SL | Socio Unico | 25/02/2015 | |
WORLDTRADE NAOS SL | Administrador Unico | 25/02/2015 | |
PAPEL DECISIVO SL | Administrador Unico | 06/10/2011 | |
SINTRA PROYECTOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 18/03/2010 |
VINCULACIONES DE DE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNO ADELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNO ADELINO
Administrador Unico
- De Oliveira Dos Santos Nuno Adelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4273, L 4273, F 125, S 8, H PO 64902, I/A 1 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
Socio Único
- De Oliveira Dos Santos Nuno Adelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4273, L 4273, F 125, S 8, H PO 64902, I/A 1 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
Empresa: WORLDTRADE NAOS SL
Administrador Unico
- De Oliveira Dos Santos Nuno Adelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 40, S 8, H OR 14671, I/A 1 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-32
Empresa: WORLDTRADE NAOS SL
Socio Único
- De Oliveira Dos Santos Nuno Adelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 40, S 8, H OR 14671, I/A 1 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-32
R.L.C.Perma.
- De Oliveira Dos Santos Nuno Adelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803 , F 88, S 8, H OR 12575, I/A 2 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-32
Empresa: PAPEL DECISIVO SL
Administrador Unico
- De Oliveira Dos Santos Nuno Adelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 33, S 8, H OR 12343, I/A 2 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-32
Empresa: PAPEL DECISIVO SL
Administrador Solidario
- De Oliveira Dos Santos Nuno Adelino
- Martins Ferreira Dos Santos Teresa De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 797 , F 33, S 8, H OR 12343, I/A 2 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-32
R.L.C.Perma.
- De Oliveira Dos Santos Nuno Adelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 803 , F 88, S 8, H OR 12575, I/A 1 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-32
Empresa: SINTRA PROYECTOS INDUSTRIALES SL
Administrador Unico
- De Oliveira Dos Santos Nuno Adelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 802 , F 56, S 8, H OR 12532, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-32
Empresa: ENGILINE ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- De Oliveira Dos Santos Nuno Adelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 84, S 8, H OR 12234, I/A 3 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-32
VER MAS ACTOS
Información de DE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNO ADELINO
Mostramos los datos de DE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNO ADELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE OLIVEIRA DOS SANTOS NUNO ADELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos