DE OLARAN MUGICA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DE OLARAN MUGICA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE OLARAN MUGICA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIO TOLTEN SL | Administrador Solidario | 21/08/2019 | 22/03/2022 |
VALL DE SANT CUGAT SL | Apoderado | 17/11/2015 | |
MARBELLA LUXURY HOUSES SL | Apoderado | 22/11/2011 |
VINCULACIONES DE DE OLARAN MUGICA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE OLARAN MUGICA FRANCISCO JAVIER
Empresa: RIO TOLTEN SL
Administrador Solidario
- De Olaran Mugica Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865, L 4772, F 178, S 8, H MA152078, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-29
Empresa: RIO TOLTEN SL
Administrador Solidario
- De Olaran Mugica Francisco Javier
- Laya Leria Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5865, L 4772, F 176, S 8, H MA152078, I/A 1 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-29
Empresa: VALL DE SANT CUGAT SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- De Olaran Mugica Francisco Javier
- Fernandez Alarcon Javier Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2092, L 1005, F 71, S 8, H MA 11052, I/A 18 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-29
Empresa: MARBELLA LUXURY HOUSES SL
Apoderado
- De Olaran Mugica Francisco Javier
- Fernandez Alarcon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798, L 1711, F 168, S 8, H MA 49185, I/A 13 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-29
Información de DE OLARAN MUGICA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DE OLARAN MUGICA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE OLARAN MUGICA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos