DE NALDA MARTINEZ VICTOR
Informe ejecutivo de DE NALDA MARTINEZ VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE NALDA MARTINEZ VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NALDA Y SUAREZ ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 28/01/2022 | |
NALDA Y SUAREZ ABOGADOS SLP | Administrador Unico | 28/01/2022 | |
ATONEMENT SL | Administrador Unico | 21/12/2020 | |
UNIFAMILIARES LA CAÑADA SL | Administrador Solidario | 23/07/2009 |
VINCULACIONES DE DE NALDA MARTINEZ VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE NALDA MARTINEZ VICTOR
Empresa: NALDA Y SUAREZ ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- De Nalda Martinez Victor
Soc.Prof.
- De Nalda Martinez Victor
- De Nalda Tarrega Elena
- Suarez Ruz Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11115, L 8393, F 109, S 8, H V 202544, I/A 1 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-46
Empresa: ATONEMENT SL
Administrador Unico
- De Nalda Martinez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5846, L 3152, F 133, S 8, H V 55500, I/A 4 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-46
Empresa: UNIFAMILIARES LA CAÑADA SL
Administrador Solidario
- De Nalda Martinez Maria Montserrat
- De Nalda Martinez Maria Pilar
- De Nalda Martinez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6368, L 3673, F 16, S 8, H V 66432, I/A 7 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-46
Empresa: UNIFAMILIARES LA CAÑADA SL
Administrador Solidario
- De Nalda Martinez Maria Pilar
- De Nalda Martinez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6368, L 3673, F 16, S 8, H V 66432, I/A 7 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-46
Empresa: LA PATULEA SL
Administrador Unico
- De Nalda Martinez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8214, L 5506, F 73, S 8, H V 106033, I/A 2 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-46
Información de DE NALDA MARTINEZ VICTOR
Mostramos los datos de DE NALDA MARTINEZ VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE NALDA MARTINEZ VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos