DE MUR PEIRON CARLOS
Informe ejecutivo de DE MUR PEIRON CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE MUR PEIRON CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PYRINEUM GLOBAL TRADE SL | Socio Unico | 05/12/2022 | |
PYRINEUM GLOBAL TRADE SL | Administrador Unico | 14/11/2022 | |
FERTILIZANTES MURILLO SL | Apoderado | 16/09/2020 | |
AGROPECUARIA SANTAS MASAS SL | Apoderado | 14/05/2020 | |
MURILLO LOGISTICS SL | Apoderado | 06/05/2020 | |
ARAGONESA DE BOVINOS SL | Apoderado | 06/05/2020 | |
DESARROLLOS TURISTICOS DEL ARA SL | Administrador Unico | 05/11/2019 | |
MURDEPI SL | Administrador Unico | 04/12/2018 | |
MURILLO FRESH FOODS SL | Apoderado | 29/08/2018 |
VINCULACIONES DE DE MUR PEIRON CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MUR PEIRON CARLOS
Empresa: PYRINEUM GLOBAL TRADE SL
Socio Único
- De Mur Peiron Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 68, S 8, H HU 9248, I/A 7 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-22
Empresa: PYRINEUM GLOBAL TRADE SL
Administrador Unico
- De Mur Peiron Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 68, S 8, H HU 9248, I/A 6 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-22
Empresa: FERTILIZANTES MURILLO SL
Apoderado
- De Mur Peiron Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 24, S 8, H HU 14303, I/A 2 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-22
Empresa: AGROPECUARIA SANTAS MASAS SL
Apoderado
- De Mur Peiron Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 639 , F 223, S 8, H HU 3436, I/A 10 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-96-22
Empresa: ARAGONESA DE BOVINOS SL
Apoderado
- De Mur Peiron Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 79, S 8, H HU 12158, I/A 3 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-91-22
Empresa: MURILLO LOGISTICS SL
Apoderado
- De Mur Peiron Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604 , F 209, S 8, H HU 11657, I/A 3 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-91-22
Empresa: DESARROLLOS TURISTICOS DEL ARA SL
Administrador Unico
- De Mur Peiron Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 197, S 8, H HU 14021, I/A 1 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-22
Empresa: MURDEPI SL
Administrador Unico
- De Mur Peiron Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 92, S 8, H HU 13650, I/A 1 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-22
Empresa: MURILLO FRESH FOODS SL
Apoderado
- De Mur Peiron Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 564 , F 63, S 8, H HU 10100, I/A 7 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-22
Información de DE MUR PEIRON CARLOS
Mostramos los datos de DE MUR PEIRON CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MUR PEIRON CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos