DE MULDER DUCLOS ENRIQUE
Informe ejecutivo de DE MULDER DUCLOS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE DE MULDER DUCLOS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YOSEMHITE CONSULTING SA | Apoderado | 23/10/2013 | |
DEMULDER CONSULTING SL | Administrador Unico | 10/06/2009 | 08/04/2011 |
VIALOGOS SERVICIOS DE COMUNICACION SL | Consejero | 08/03/2010 | |
VIALOGOSCOPIO SL | Consejero | 08/03/2010 | |
VIALOGOS SERVICIOS DE COMUNICACION SL | Consejero Delegado | 19/02/2010 | |
VIALOGOSCOPIO SL | Consejero Delegado | 19/02/2010 | |
VIALOGOS GESTION DE LA EFICIENCIA SA | Consejero | 18/11/2009 | |
VIALOGOS GESTION DE LA EFICIENCIA SA | Consejero Delegado | 18/11/2009 | |
VIALOGOS CAPITAL HUMANO SL | Consejero Delegado | 02/02/2009 | 27/04/2009 |
VIALOGOS CAPITAL HUMANO SL | Consejero | 02/02/2009 | 27/04/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE MULDER DUCLOS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MULDER DUCLOS ENRIQUE
Empresa: RAY HUMAN CAPITAL SA
Apoderado
- De Mulder Duclos Enrique
- Monserrate Gracia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31373 , F 155, S 8, H M 7879, I/A 37 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-28
Empresa: DEMULDER CONSULTING SL
Administrador Unico
- De Mulder Duclos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26727 , F 116, S 8, H M 481611, I/A 3 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Empresa: VIALOGOSCOPIO SL
Consejero
- De Mulder Duclos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 173, S 8, H NA024579, I/A00013 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-31
Consejero
- De Mulder Duclos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 57, S 8, H NA023348, I/A00015 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-31
Empresa: VIALOGOSCOPIO SL
Consejero Delegado
- De Mulder Duclos Enrique
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1230 , F 173, S 8, H NA024579, I/A00012 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-31
Consejero Delegado
- De Mulder Duclos Enrique
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 57, S 8, H NA023348, I/A00014 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-31
Empresa: VIALOGOS GESTION DE LA EFICIENCIA SA
Consejero Delegado
- De Mulder Duclos Enrique
Cons.Interin
Consejero
- De Mulder Duclos Enrique
- Lopez Milagro Eduardo
- Martinez Escudero Javier
- Nagore Biurrun Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1271 , F 68, S 8, H NA006721, I/A00064 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-31
Empresa: DEMULDER CONSULTING SL
Administrador Unico
- De Mulder Duclos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26727 , F 113, S 8, H M 481611, I/A 1 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-117-28
Empresa: VIALOGOS CAPITAL HUMANO SL
Consejero Delegado
- De Mulder Duclos Enrique
Consejero
- De Mulder Duclos Enrique
- Lopez Milagro Eduardo
- Martinez Escudero Javier
- Oderiz San Martin Juan
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 96, S 8, H NA022815, I/A00015 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-85-31
Empresa: ECO VIALOGOS SL
Consejero
- De Mulder Duclos Enrique
- Erice Echegaray Francisco Javier
- Iraizoz Leal Ignacio
- Mendia Azpiroz Maria Cristina
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 4, S 8, H NA026107, I/A00004 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-31
VER MAS ACTOS
Información de DE MULDER DUCLOS ENRIQUE
Mostramos los datos de DE MULDER DUCLOS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MULDER DUCLOS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos