DE MUGUIRO MEGIAS JAVIER BORJA
Informe ejecutivo de DE MUGUIRO MEGIAS JAVIER BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE MUGUIRO MEGIAS JAVIER BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALCORA CAPITAL SL | Socio Unico | 21/10/2022 | |
BALCORA CAPITAL SL | Administrador Unico | 21/10/2022 | |
ACHIEVERS CAPITAL SL | Apoderado | 18/09/2020 |
VINCULACIONES DE DE MUGUIRO MEGIAS JAVIER BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MUGUIRO MEGIAS JAVIER BORJA
Empresa: BALCORA CAPITAL SL
Administrador Unico
- De Muguiro Megias Javier Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44189 , F 34, S 8, H M 779182, I/A 1 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Empresa: BALCORA CAPITAL SL
Socio Único
- De Muguiro Megias Javier Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44189 , F 34, S 8, H M 779182, I/A 1 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Empresa: MASADAX INVERSIONES ESTRATEGICAS SL
Administrador Unico
- De Muguiro Megias Javier Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 6, S 8, H M 702398, I/A 5 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-28
Empresa: ACHIEVERS CAPITAL SL
Apoderado
- De Muguiro Megias Javier Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17114 , F 223, S 8, H M 293111, I/A 19 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28
Empresa: MASADAX INVERSIONES ESTRATEGICAS SL
Administrador Unico
- De Muguiro Megias Javier Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 1, S 8, H M 702398, I/A 1 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-28
Empresa: MASADAX INVERSIONES ESTRATEGICAS SL
Socio Único
- De Muguiro Megias Javier Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39568 , F 1, S 8, H M 702398, I/A 1 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-28
Información de DE MUGUIRO MEGIAS JAVIER BORJA
Mostramos los datos de DE MUGUIRO MEGIAS JAVIER BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MUGUIRO MEGIAS JAVIER BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos