DE MORAIS NAIARA CRISTINA
Informe ejecutivo de DE MORAIS NAIARA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE MORAIS NAIARA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIRTAN FOOD SA | Socio Unico | 03/03/2014 | 07/09/2021 |
BIRTAN FOOD SA | Administrador Solidario | 08/08/2014 | 22/05/2015 |
BIRTAN FOOD SA | Administrador Unico | 03/03/2014 | 08/08/2014 |
VINCULACIONES DE DE MORAIS NAIARA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MORAIS NAIARA CRISTINA
Empresa: BIRTAN FOOD SL
Administrador Solidario
- De Morais Naiara Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 3, S 8, H M 576417, I/A 3 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Empresa: BIRTAN FOOD SL
Administrador Solidario
- De Morais Naiara Cristina
- Rad Hossein Abbasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 2, S 8, H M 576417, I/A 2 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: BIRTAN FOOD SL
Administrador Unico
- De Morais Naiara Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 2, S 8, H M 576417, I/A 2 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: BIRTAN FOOD SL
Administrador Unico
- De Morais Naiara Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 1, S 8, H M 576417, I/A 1 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: BIRTAN FOOD SL
Socio Único
- De Morais Naiara Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32033 , F 1, S 8, H M 576417, I/A 1 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Información de DE MORAIS NAIARA CRISTINA
Mostramos los datos de DE MORAIS NAIARA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MORAIS NAIARA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos