DE MORA-LOSANA LOPEZ JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de DE MORA-LOSANA LOPEZ JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE MORA-LOSANA LOPEZ JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE INMUEBLES S.G.A. SA | Apoderado Solidario | 15/04/2013 | |
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 26/11/2009 |
VINCULACIONES DE DE MORA-LOSANA LOPEZ JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MORA-LOSANA LOPEZ JOSE JAVIER
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42780 , F 3, S 8, H M 435816, I/A 113 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Coello Francisco
- De Benito Cordon Angel
- De Mora-losana Lopez Jose Javier
- De Mora-losana Lopez Jose Javier
- Ortega Martinez Juan Francisco
- Pozuelo Medina Gemma
- Pozuelo Medina Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34740 , F 98, S 8, H M 9333, I/A 611 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: CLUB MAPFRE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41663 , F 220, S 8, H M 24865, I/A 181 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: MAPFRE INMUEBLES S.G.A. SA
Apoderado Solidario
- De Mora-losana Lopez Jose Javier
- Garcia Perez Ana Maria
- Saez De Vicente Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28307 , F 60, S 8, H M 12328, I/A 193 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-28
Apoderado
- Alvarez Coello Francisco
- Bachero Lopez Vicente
- Barthelemy Candela Eduardo
- De Miguel Cid De Rivera Javier
- De Mora-losana Lopez Jose Javier
- Diaz Martin Julian
- Estevez Comas Rafael Jesus
- Fernandez De La Fuente Eduardo
- Fidalgo Cerviño Alejandro
- Flores-calderon Perez-lorente Enrique
- Garcia Escobio Benjamin
- Garcia Saez Irene
- Gonzalez Hernandez Laura
- Gragera Sanchez Cipriano
- Granados Paulet David
- Hernando De La Cuerda Maria Isabel
- Martin Mora Paul
- Martinez Garcia Jose
- Mata Verdejo Fernando
- Nagore Archilla Carlos Salvador
- Pomares Barriocanal Juan Antonio
- Rodriguez Almagro Jose Antonio
- Rodriguez Gaztelumendi Ernesto
- Tentor Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24248 , F 38, S 8, H M 435816, I/A 9 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28
Apoderado Solidario
- De Mora-losana Lopez Jose Javier
- Hernando De La Cuerda Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26461 , F 34, S 8, H M 9333, I/A 325 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-28
Apoderado
- De Mora-losana Lopez Jose Javier
- Granados Paulet Francisco Jose
- Zaragoza Brotons Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26461 , F 31, S 8, H M 9333, I/A 324 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-28
Información de DE MORA-LOSANA LOPEZ JOSE JAVIER
Mostramos los datos de DE MORA-LOSANA LOPEZ JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MORA-LOSANA LOPEZ JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos