DE MORA-LOSANA CARENO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de DE MORA-LOSANA CARENO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE MORA-LOSANA CARENO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORUS SYSTEMS & CONSULTING GROUP SL | Consejero | 28/06/2021 | |
QUANTICAE YEWSON SL | Administrador Unico | 20/10/2020 |
VINCULACIONES DE DE MORA-LOSANA CARENO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MORA-LOSANA CARENO ALEJANDRO
Empresa: CORUS SYSTEMS & CONSULTING GROUP SL
Apoderado Solidario
Consejero
- De Mora-losana Careno Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28525 , F 105, S 8, H M 448607, I/A 20 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-28
Empresa: QUANTICAE YEWSON SL
Administrador Unico
- De Mora-losana Careno Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34008 , F 181, S 8, H M 612000, I/A 6 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: QUANTICAE YEWSON SL
Administrador Solidario
- De Mora-losana Careno Alejandro
- Gonzalez-quel Lombardo Agustin
- Rivera Pastor Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34008 , F 181, S 8, H M 612000, I/A 6 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-28
Empresa: YEWSON CONSULTING SL
Administrador Solidario
- De Mora-losana Careno Alejandro
- Gonzalez-quel Lombardo Agustin
- Rivera Pastor Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34008 , F 180, S 8, H M 612000, I/A 4 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: YEWSON CONSULTING SL
Administrador Unico
- De Mora-losana Careno Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34008 , F 180, S 8, H M 612000, I/A 4 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: YEWSON CONSULTING SL
Administrador Unico
- De Mora-losana Careno Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34008 , F 177, S 8, H M 612000, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-28
Información de DE MORA-LOSANA CARENO ALEJANDRO
Mostramos los datos de DE MORA-LOSANA CARENO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MORA-LOSANA CARENO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos