DE MORA FIGUEROA FRANCISCO DE BORJA DE LA CRUZ DE
Informe ejecutivo de DE MORA FIGUEROA FRANCISCO DE BORJA DE LA CRUZ DE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE MORA FIGUEROA FRANCISCO DE BORJA DE LA CRUZ DE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPURSA SA | Apoderado Mancomunado | 03/11/2016 | 12/06/2017 |
IMPURSA SA | Apoderado Mancomunado | 08/07/2016 | 03/11/2016 |
IMPURSA SA | Apoderado Mancomunado | 25/04/2016 | 08/07/2016 |
VINCULACIONES DE DE MORA FIGUEROA FRANCISCO DE BORJA DE LA CRUZ DE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MORA FIGUEROA FRANCISCO DE BORJA DE LA CRUZ DE
Empresa: IMPURSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Mora Figueroa Francisco De Borja De La Cruz De
- Reaño Costales Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 31, S 8, H A 18723, I/A 81 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-03
Empresa: IMPURSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Mora Figueroa Francisco De Borja De La Cruz De
- Reaño Costales Leopoldo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 30, S 8, H A 18723, I/A 78 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-03
Empresa: IMPURSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Mora Figueroa Francisco De Borja De La Cruz De
- Reaño Costales Leopoldo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 30, S 8, H A 18723, I/A 78 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-03
Empresa: IMPURSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Mora Figueroa Francisco De Borja De La Cruz De
- Reaño Costales Leopoldo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 28, S 8, H A 18723, I/A 74 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-03
Empresa: IMPURSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Mora Figueroa Francisco De Borja De La Cruz De
- Reaño Costales Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3943 , F 28, S 8, H A 18723, I/A 74 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-03
Empresa: IMPURSA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Mora Figueroa Francisco De Borja De La Cruz De
- Reaño Costales Leopoldo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3623 , F 128, S 8, H A 18723, I/A 73 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-03
Información de DE MORA FIGUEROA FRANCISCO DE BORJA DE LA CRUZ DE
Mostramos los datos de DE MORA FIGUEROA FRANCISCO DE BORJA DE LA CRUZ DE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MORA FIGUEROA FRANCISCO DE BORJA DE LA CRUZ DE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos